“廉洁四川”微信公众号消息, 四川省 能源投资集团有限责任公司原党委副书记、工会主席夏公海涉嫌严重违纪违法,目前正接受 四川省 纪律检查委员会监委纪律审查和监察调查。
夏公海简历
夏公海,男,汉族,1961年5月生,河南 滑县 人,省委党校在职研究生学历。1975年9月参加工作,1981年8月加入中国共产党。
1975年9月至1978年2月, 河南省 滑县 高平公社知青;
1978年2月至1999年3月,在军队服役;
1999年3月至1999年8月,转业待安置;
1999年8月至2011年3月,历任省委组织部党建领导小组办公室调研员、调研处处长,省政协办公厅办公室主任,厅党组成员、副秘书长;
2011年3月至2012年7月,任 四川省 能源投资集团有限责任公司党委副书记、纪律检查委员会书记;
2012年7月至2015年12月,任 四川省 能源投资集团有限责任公司党委副书记、纪律检查委员会书记、工会主席;
2015年12月至2021年5月,任 四川省 能源投资集团有限责任公司党委副书记、工会主席(其间:2015年1月至2019年8月兼任四川光大 节能环保 投资有限责任公司党委书记、老总);
2021年5月,退休。