红星资本局5月26日消息,5月25日下午, 山西省 纪律检查委员会监委网站通报,山西焦煤集团有限责任公司(以下简称“山西焦煤集团”)原党委书记、老总武华太涉嫌严重违纪违法,目前正接受 山西省 纪律检查委员会监委纪律审查和监察调查。
山西焦煤集团旗下有3家A股上市公司,包含山西焦煤(000983.SZ)、 山煤国际 (600546.SH)、 山西焦化 (600740.SH)。武华太卸任山西焦煤集团党委书记、老总一职已经有五年时间,任职期间,曾因下属在单位食堂公款吃佛跳墙被诫勉谈话。五天前,该集团总经济师杨世红也被宣布在任上落马。
2022年直到今天,山西煤炭反腐进展不断。据红星资本局不完全统计,今年以来,山西焦煤集团至少有4人被查。之前,全国第贰大煤炭企业——晋能控股集团也掀起了反腐风暴,后者拥有 晋控煤业 (601001.SH)1家上市公司。
山西焦煤集团原老总被查
曾因下属公款吃佛跳墙被诫勉谈话
红星资本局注意到,武华太卸任山西焦煤集团党委书记、老总一职已经有五年时间。
截图自 山西省 纪律检查委员会监委网站
武华太诞生于1959年,今年65岁。从过往履历来看,武华太长期在山西焦煤集团工作,1980年参加工作后,他从西山矿务局西曲矿综采二队队长,一路升至副矿长,后又在西山煤电股份公司西曲矿任党委书记、山西焦煤集团公司屯兰矿任矿长、党委委员。
进入领导班子后,武华太先后在西山煤矿总部(西山煤电集团公司)、华晋焦煤公司、山西焦煤集团公司、西山煤电(集团)有限责任公司、西山煤电股份公司任董事、党委常委等职位。
20十年7月,武华太任山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司老总、党委书记;2013年4月兼任太原煤气化公司老总;2014年1月任山西焦煤集团老总、党委书记,直到2019年退休卸任。
红星资本局注意到,武华太卸任前后曾两次被处罚。一次是在2018年,据中央纪委国家监委网站消息,当年春节前夕,当时担任山西焦煤集团原党委常委、副总经理的王绍进接受汾西矿业集团副总工程师兼生产处处长刘志耀邀约,与该集团下属物资供销公司经理秦晋丹等10名中层干部在物资供销公司食堂聚餐饮酒,除食堂安排的价值1200元菜品外,秦晋丹又安排按份公款外购价值5200元的佛跳墙、鱼翅等高档菜肴。当天夜晚,一名聚餐人员在家里猝死。
事后,为规避组织审查,王绍进召集参与聚餐人员统一口径,隐匿事实真实情况。 山西省 纪律检查委员会监委2018年5月发文称,当时担任山西焦煤集团党委书记的武华太对上述事件履行主体责任、监督责任不力,给予诫勉谈话。7个月后,山西焦煤集团召开干部大会,宣布武华太不再担任党委书记、老总职务。
另一次处罚是在武华太卸任后。据山西日报报道,2022年7月, 山西省 通报第贰轮中央生态环境保护督察移交问题追究责任问责情况,其中指出,山西焦煤集团下属斜沟煤矿对第壹轮中央生态环境保护督察指出的未落实环保要求、私自投入生产运行问题整改落实不到位,长期违规生产、违法排污,且存在未依法办理新建排矸场环评变更手续、未依法办理入河排污口手续及违规取水等诸多问题。根据干部管理权限,给予当时担任山西焦煤集团党委书记、老总武华太党内严重警告处罚。
山西煤炭反腐进展不断
“晋煤”“焦煤”系多名高管被查
公开资料显示,山西焦煤集团组建于2001年10月,总部办公地位于 山西省 会 太原市 ,下有焦煤股份、西山煤电、汾西矿业、霍州煤电、 山煤国际 、华晋焦煤、 山西焦化 等22个子分公司。
值得强调的是,不止武华太,今年以来,山西焦煤集团至少有4人被查。
4月9日,据中央纪委国家监委网站通报,曾任山西焦煤集团有限责任公司党委常委,西山煤电(集团)有限责任公司党委书记、老总的薛道成严重违纪违法被开除党籍。薛道成已于2022年11月退休。
武华太卸任后,接替其的王茂盛也于今年4月落马。据 山西省 纪律检查委员会监委网站4月10日消息, 山西省 能源局党组成员、副局长王茂盛(正厅长级)被查。5月20日, 山西省 纪律检查委员会监委网站通报,山西焦煤集团总经济师杨世红被查。
2022年以来,山西煤炭反腐进展不断。在山西焦煤集团之前,全国第贰大煤炭企业——晋能控股集团也掀起了反腐风暴,后者拥有 晋控煤业 (601001.SH)1家上市公司。
2022年6月, 山西省 纪律检查委员会监委发布消息称,当时担任 山西省 国有资本运营有限公司党委委员、副总经理郭金刚涉嫌严重违纪违法,正接受 山西省 纪律检查委员会监委纪律审查和监察调查。郭金刚为晋能控股集团原党委书记、老总,据官方专题片《风腐同治》,郭金刚任人唯贤、任人唯钱,先后将自己的30名亲属安排在原同煤集团和晋能控股集团,仅在谋取人事利益方面,受贿就高达2000余万元。
郭金刚落马后,原同煤集团转任晋能控股集团的多位高管相继被查。据中国基金报报道,截直到今天年4月,晋能控股集团首届领导班子中已经有6人被查,党委书记、老总郭金刚,党委副书记、副老总李鸿双,副总经理刘文彦、王存权、宣宏斌、赵晨德。
红星新闻记者强亚铣