两个月之内, 瑞丰银行 完成了老总、行长的变更。
继7月中旬 瑞丰银行 聘任陈钢梁为该行行长后,日前该行老总章伟东提交辞呈, 瑞丰银行 选举吴智晖为该行第四届董事会老总。
吴智晖此前为诸暨农商银行的党委书记、老总。根据 瑞丰银行 微信公众号相关推送信息,吴智晖近几个月,已经开始以 瑞丰银行 党委书记的身份出席活动和进行相关对外接待工作。
值得注意的是,今年以来, 瑞丰银行 已宣布了对4家银行拟进行投资入股的消息,其中,就包含新任老总吴智晖此前执掌的诸暨农商银行。同时, 瑞丰银行 新任行长陈钢梁也有诸暨农商银行的工作履历,曾任诸暨农商银行党委委员、副行长。
瑞丰银行 是今年A股上市银行中第壹家披露2023年上半年业绩的银行,6月末的总资产达1899.09亿元人民币,上半年的净收入7.30亿元人民币,同比增长16.80%。
在该行最新披露的另一则公告中,9月15日,吴智晖将正式以该行老总、陈钢梁以该行行长的身份亮相 瑞丰银行 2023年半年度业绩说明会。
新领导班子多为“70后”“80后”
9月7日晚间, 瑞丰银行 发布公告,该行董事会近日收到老总章伟东提交的书面辞呈,章伟东因年龄原因,申请辞去该行老总、执行董事、发展战略规划委员会主任委员、三农金融服务委员会主任委员、提名和薪酬委员会委员职务。该辞呈自送达该行董事会之日起生效。
刚刚卸任老总一职的章伟东,在 瑞丰银行 从业39年,从农信社柜员成长为农商银行“一把手”,于2019年起任该行党委书记、老总。
瑞丰银行 在章伟东辞任公告中赞美其“任职期间恪尽职守、勤勉尽责、锐意进取”等。 瑞丰银行 是浙江首批改制建立的农商行,后续在章伟东推动下, 瑞丰银行 于2021年6月25日登陆A股,成为浙江第壹家上市农商银行。
同天,该行第四届董事会第十六次会议选举了吴智晖为该行第四届董事会老总,任期与第四届董事会任期一致。
履历资料显示,吴智晖诞生于1970年10月,曾历任 新昌县 财税局科员、团工委书记, 新昌县 政府办公室秘书、副科长、科长, 新昌县 信用联社党委委员、副主任,新昌农村合作银行党委委员、行长,嵊州农村合作银行党委委员、行长,嵊州农村合作银行党委书记、老总,嵊州农商银行党委书记、老总,新昌农商银行党委书记、老总,诸暨农商银行党委书记、老总。
9月7日, 瑞丰银行 召开2023年第贰次临时股东大会决议公告,选举吴智晖、陈钢梁为第四届董事会执行董事。
其实,早在 瑞丰银行 于8月22日发布的一则公告中,就显示吴智晖已任 瑞丰银行 党委书记。
根据 瑞丰银行 微信公众号相关推送信息,吴智晖近期已以 瑞丰银行 党委书记的身份出席活动和进行相关对外接待、调研工作。
纵览今年以来中小银行人事调整特点,显现高层调整密集化、高管团队年轻化等趋势,调整原因包含高层到龄退休、外部选聘、内部提拔等多种情况。
目前, 瑞丰银行 的高管团队多为“70后”和“80后”,其中行长陈钢梁和董事会秘书吴光伟均为“75后”,副行长宁怡然和副行长秦晓君为“80后”。
其中,陈钢梁履历资料显示,陈钢梁曾从绍 兴县 信用联社夏履服务处柜员做起,后续任职岗位曾遍布基层、零售、国际业务和董办等领域。他还曾任诸暨农商银行党委委员、副行长,和绍兴恒信农商银行党委委员、行长,浙江嵊州农商银行党委书记、老总。
最先发布半年报对外投资动作不断
在A股上市银行中, 瑞丰银行 是第壹家披露2023年上半年业绩的银行。半年报显示,该行于2023年上半年实现营业收入18.92亿元人民币,较上年同期增长8.19%;实现归属于上市公司股东的净收入7.30亿元人民币,较上年同期增长16.80%。
在经营规模方面,截直到今天年6月末, 瑞丰银行 总资产达1899.09亿元人民币,较年初增幅18.97%。在资产质量方面,截至6月末,该行不良贷款率0.98%,较年初下降0.10个百分点。
值得注意的是,今年以来, 瑞丰银行 已宣布了对4家银行拟进行投资入股的消息,其中,就包含新任老总吴智晖此前执掌的诸暨农商银行。
浙江诸暨农商银行于2013年1月6日正式挂牌开业,是由原浙江诸暨农村合作银行整体改制并更名组建而成的一家地方性股份制商业银行,其前身是原诸暨市信用联社及下属的农村信用社。现有注册资金7.37亿元人民币,为诸暨市存贷款规模最大、人员网点最多的一家金融机构,截至2022年12月末,各项存款余额618.97亿元人民币,贷款余额467.3亿元人民币。
瑞丰银行 曾在今年8月下旬公告称,拟对浙江苍南农商银行和诸暨农商银行展开股权投资,拟通过协议转让、拍卖受让等方式,分别受让苍南农商银行和诸暨农商银行的股份总额不高于其各自股本总额的9.8%,最终认购事宜及认购数量以银行业监督管理机构批复为准。
此前, 瑞丰银行 还于6 月中旬公告称,该行董事会审议了议案,拟投资入股浙江永康农商银行,和增持浙江嵊州瑞丰村镇银行股份。
目前, 瑞丰银行 已完成对永康农商银行的入股,成为持股永康农商银行6.96%的主要股东,并已向永康农商银行派驻一名董事参与其决策性事务,能够对其经营决策发生重大影响。